ymddiriedolwyr CROMER EXHIBITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Stibbons | Cadeirydd | 26 February 2017 |
|
|||||
Elaine Hoskins | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Richard Leeds | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Darren Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Timothy Adams | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
JACQUELINE FRANCES FIPPARD | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Margaret Hooper | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.