Hanes ariannol ANGUISH'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £970.58k | £950.15k | £945.23k | £1.00m | £999.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.62m | £1.44m | £1.09m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.00k | £0 | £300 | £0 | £697 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £968.57k | £950.15k | £944.93k | £1.00m | £998.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £981.60k | £1.40m | £1.08m | £840.07k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £150.28k | £211.50k | £361.30k | £247.63k | £194.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.43k | £48.97k | £44.87k | £46.92k | £52.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £288.93k | £661.73k | £554.55k | £255.48k | £417.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.40k | £211.50k | £48.77k | £51.99k | £194.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.