ymddiriedolwyr CHESHUNT COLLEGE (CAMBRIDGE)
Rhif yr elusen: 311447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Manyeh Ansa-Addo | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||
Rev Bethany Burrage | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Catherine Ball | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|||||||
Rev Jonathan Soyars | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Dr David Tatem | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||
Rev BENJAMIN DARCY QUANT | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||||
Rev William Frederick Bowman | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||||
William McVey | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.