Hanes ariannol CHELTENHAM LADIES COLLEGE
Rhif yr elusen: 311722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.94m | £32.82m | £31.04m | £37.15m | £39.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.45m | £32.94m | £31.57m | £32.91m | £37.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | £1.03m | N/A | £36.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £547.00k | £1.53m | £981.00k | £1.73m | £543.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.69m | £1.21m | £610.00k | £1.72m | £2.33m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.39m | £29.80m | £29.60m | £33.35m | £36.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £32.00k | £0 | £1.40m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £306.00k | £288.00k | £273.00k | £353.00k | £815.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £202.00k | £1.19m | £199.00k | £52.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.40m | £31.35m | £30.24m | £31.44m | £35.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.05m | £1.59m | £1.33m | £1.47m | £1.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £130.00k | £144.00k | £128.00k | £121.00k | £148.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.00k | £8.00k | £10.00k | £21.00k | £28.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.