ymddiriedolwyr THE HAMMOND EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Legge | Cadeirydd | 25 May 2021 |
|
|||||
John Blundell | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|||||
Edward Howlett | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
David Sydney William Bonnett | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
||||
Rev Susan Fiona Simpson | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|||||
Richard Sutton | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|||||
STEPHEN CRISWELL | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
Graham Bull | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.