Hanes ariannol THE ROYAL ALEXANDRA AND ALBERT SCHOOL
Rhif yr elusen: 311945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.36m | £8.99m | £9.79m | £11.62m | £11.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.38m | £9.88m | £10.41m | £11.09m | £11.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £325.00k | £408.96k | £142.29k | £42.47k | £124.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £816.00k | £808.00k | £679.00k | £486.00k | £685.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £160.00k | £46.00k | £104.00k | £195.00k | £228.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.10m | £7.88m | £8.61m | £10.41m | £10.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £273.00k | £232.00k | £218.00k | £234.00k | £289.00k | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £20.00k | £175.00k | £304.00k | £302.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £16.00k | £2.00k | £252.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.33m | £9.84m | £10.36m | £11.04m | £11.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.00k | £41.00k | £51.00k | £55.00k | £69.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £215.00k | £303.00k | £177.00k | £95.00k | £2.05m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.00k | £33.00k | £36.00k | £37.00k | £69.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.