ymddiriedolwyr THE ROYAL ALEXANDRA AND ALBERT SCHOOL
Rhif yr elusen: 311945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID Thomas FRANK | Cadeirydd | 18 December 2011 |
|
|||||
Ryan Ramsey | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Hodgkin | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Cindy Black | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Ononuju Irukwu | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Gary Stephen Griffin | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Tadd | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Nishma Acharya | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
EDWARD WINTER | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||
Charles Wates | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
JOHN BILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 21 March 2007 |
|
|
||||
RICHARD WELLS | Ymddiriedolwr | 20 June 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.