Hanes ariannol GREENACRE SCHOOL FOR GIRLS LTD
Rhif yr elusen: 312034
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13m | £4.13m | £3.71m | £3.80m | £4.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82m | £4.01m | £3.63m | £3.82m | £4.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.34k | £12.18k | £6.25k | £9.89k | £4.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.69k | £48.13k | £42.09k | £45.91k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.10m | £4.06m | £3.65m | £3.73m | £4.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £7.54k | £15.20k | £6.61k | £5.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.80m | £3.99m | £3.61m | £3.80m | £4.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.13k | £11.70k | £11.17k | £11.72k | £132.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.68k | £0 | £0 | £0 | £14.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.