Hanes ariannol ALDRO SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.99m | £3.76m | £3.37m | £3.89m | £4.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.86m | £3.83m | £3.68m | £4.32m | £4.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £166.06k | £121.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £77.68k | £53.25k | £40.71k | £71.62k | £135.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £57.94k | £23.46k | £32.83k | £57.88k | £47.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.69m | £3.43m | £3.17m | £3.76m | £4.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £8.65k | £0 | £2.09k | |
|
Incwm - Arall | £164.16k | £254.70k | £121.05k | £0 | £91.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.80m | £3.76m | £3.67m | £4.30m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.86k | £71.31k | £8.47k | £9.75k | £938 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.94k | £23.59k | £1.19k | £22.17k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £41.26k | £0 | £0 | £19.38k | £3.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.