ymddiriedolwyr ALDRO SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAN PATTERSON | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
Catherine Ruth Winchcombe | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Kathleen Helen Allen | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Carolyn Lesley Betts | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
David Royston Evans | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Jonathan Ebsworth | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Ian Peter Waller | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Thomas David Llewellyn Jones | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
James Benjamin Henry Geffen | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Tim Johns | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Tim Woodhouse | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Sarah Louise Hunt | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.