Hanes ariannol THE FRANCIS HOLLAND (CHURCH OF ENGLAND) SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 312745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.30m | £22.75m | £25.31m | £27.46m | £31.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.87m | £21.61m | £23.24m | £26.08m | £29.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £237.00k | £69.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £208.00k | £543.00k | £1.01m | £421.00k | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.00k | £8.00k | £3.00k | £15.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.95m | £21.80m | £24.14m | £26.94m | £29.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £140.00k | £168.00k | £86.00k | £89.00k | £205.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £237.00k | £69.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.75m | £21.50m | £23.19m | £25.86m | £29.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £122.00k | £105.00k | £47.00k | £220.00k | £165.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.