ymddiriedolwyr QUEEN ALEXANDRA'S HOUSE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 312824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN FITZGERALD HARVEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amina Hofri | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
ROBIN GEOFFREY BELL | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|||||
MARTIN HADLAND | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
AIDA BERHAMOVIC | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Jeremy Blake | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Nina Elizabeth MARTYN | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||
Stuart Corbyn | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
ANGELA MAY GILLON GILLON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADRIAN ROSE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.