Hanes ariannol THOMAS HEATHERLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 312872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.04m | £932.42k | £1.13m | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.18m | £1.11m | £1.22m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.93k | £148.26k | £105.29k | £21.60k | £22.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.46k | £24.47k | £118.74k | £44.84k | £41.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £840.84k | £682.70k | £1.03m | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.40k | £29.51k | £25.70k | £34.38k | £58.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.15m | £1.10m | £1.20m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.00k | £25.17k | £9.75k | £21.19k | £26.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.87k | £11.33k | £14.15k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.