Dogfen lywodraethu THOMAS HEATHERLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 312872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 APR 1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 DEC 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 JUN 1974 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 JUL 1974 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 FEB 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 APR 2014 as amended on 01 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN THE ARTS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM AND ARTICLES).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.