Hanes ariannol BHARATIYA VIDYA BHAVAN LIMITED
Rhif yr elusen: 312879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £705.07k | £811.12k | £716.53k | £889.11k | £803.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £728.32k | £775.96k | £657.93k | £860.15k | £801.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £129.00k | £180.82k | £310.08k | £573.65k | £131.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £216.49k | £262.39k | £357.74k | £610.43k | £311.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £487.14k | £493.13k | £259.12k | £226.87k | £489.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.44k | £47.96k | £408 | £1.38k | £2.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.64k | £99.26k | £50.45k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £628.82k | £656.57k | £486.10k | £703.94k | £717.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.50k | £119.40k | £171.83k | £156.21k | £83.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.87k | £0 | £9.73k | £7.28k | £8.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.