Hanes ariannol KEREN ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 313119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.01m | £2.90m | £3.00m | £2.73m | £2.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.91m | £15.66m | £12.18m | £10.40m | £12.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.91m | £79.04k | £588.00k | £223.57k | £239.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.10m | £2.83m | £2.42m | £2.50m | £2.15m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.27m | £14.11m | £10.95m | £9.22m | £11.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.64m | £1.55m | £1.23m | £1.18m | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £175.93k | £275.90k | £199.26k | £130.21k | £155.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.09m | £13.83m | £10.75m | £9.09m | £11.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.64m | £1.55m | £1.23m | £1.18m | £1.09m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.