ymddiriedolwyr ALLIED SCHOOLS AGENCY LIMITED
Rhif yr elusen: 313158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS JOHN DURLACHER CBE | Cadeirydd | 20 September 2005 |
|
|
||||
Antony Robin Spencer | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Rev Nigel James Little | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Richard Mark Blair Wilkinson MA, PGCE | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||
Rev John Andrew Fisher | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
MARY KATHARINE HENDERSON MA, PGCE | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
MICHAEL BEAUCHAMP MANSEL PORTER | Ymddiriedolwr | 10 December 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.