Hanes ariannol INSTITUTE FOR HIGHER RABBINICAL STUDIES
Rhif yr elusen: 313338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £742.13k | £743.05k | £804.92k | £985.21k | £870.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £725.58k | £777.90k | £777.53k | £1.17m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £719.38k | £722.80k | £791.57k | £953.28k | £837.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.76k | £20.25k | £13.36k | £31.93k | £33.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.88k | £758.86k | £773.06k | £1.13m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.70k | £19.04k | £4.48k | £40.47k | £41.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.70k | £2.70k | £2.81k | £2.88k | £3.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £86.00k | £80.33k | £57.86k | £355.68k | £285.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.