Hanes ariannol THE NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL
Rhif yr elusen: 313429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.38m | £16.16m | £16.21m | £19.25m | £22.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.35m | £16.61m | £16.10m | £18.50m | £21.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.36m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.71m | £5.34m | £2.36m | £5.89m | £7.21m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £894.99k | £632.27k | £855.74k | £1.19m | £1.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.83m | £15.53m | £0 | £18.03m | £21.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £658.99k | £0 | £724.39k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £15.36m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £2.65m | £0 | £0 | £20.39k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.45m | £15.93m | £16.10m | £18.11m | £21.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.67k | £0 | £0 | £393.95k | £185.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.12k | £88.28k | £147.02k | £49.80k | £78.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £729.89k | £685.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.