ymddiriedolwyr THE NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL
Rhif yr elusen: 313429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Turner Laing | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Julian Bellamy | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Eloise Christina Maria Jenninger | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Scott Forrest | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
John Lee | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Polly Cochrane | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Caroline Silver | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Max Uldahl Pedersen | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Miranda Ann Wayland | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Oliver John Madden | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Charlotte Alexandra Perry | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Hilary Strong | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Joe Seth Bradbury-Walters | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Philip Edward Edgar-Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Jon Wardle | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Pukar Surendra Mehta | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Caroline Daniela Hollick | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
PATRICK FULLER | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Macdonald | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Laurent Samama | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Professor Geoffrey Crossick | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Raja Adil Rehman | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Oliver Richard Hyatt MBE | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.