Hanes ariannol INTERNATIONAL STUDENTS HOUSE
Rhif yr elusen: 313512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.93m | £9.77m | £5.09m | £5.99m | £7.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.34m | £7.57m | £6.07m | £6.62m | £6.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £472.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £621.00k | £5.12m | £771.00k | £7.00k | £168.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.47m | £1.32m | £507.00k | £1.65m | £2.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.12m | £1.68m | £1.29m | £2.31m | £2.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71m | £1.65m | £2.52m | £2.02m | £2.25m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £150.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.61m | £5.41m | £4.49m | £4.60m | £4.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.73m | £2.16m | £1.58m | £2.02m | £2.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £432.00k | £36.00k | £38.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £308.00k | £341.00k | £412.00k | £371.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.