Hanes ariannol THE TRAMWAY MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 313615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £3.09m | £1.49m | £1.88m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.29m | £2.54m | £1.64m | £2.03m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.00k | £228.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £463.76k | £980.67k | £945.62k | £446.30k | £490.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £579.33k | £596.45k | £169.11k | £469.36k | £464.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.26m | £1.23m | £368.73k | £963.86k | £917.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.19k | £8.99k | £2.24k | £0 | £4.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £274.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.00k | £692.00k | £169.29k | £16.45k | £432.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.72m | £1.97m | £1.28m | £1.58m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £574.57k | £576.99k | £359.46k | £445.79k | £489.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.21k | £40.69k | £19.25k | £18.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.