Hanes ariannol SMALLPEICE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 313719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.94m | £2.16m | £2.52m | £3.70m | £2.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07m | £3.50m | £2.97m | £3.04m | £4.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £868.23k | £748.04k | £661.52k | £1.64m | £637.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.06m | £616.93k | £1.23m | £1.41m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £889.03k | £648.41k | £518.36k | £514.77k | £576.63k | |
|
Incwm - Arall | £117.79k | £144.68k | £119.85k | £134.36k | £73.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £48.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.63m | £2.98m | £2.65m | £2.74m | £4.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £443.66k | £513.55k | £328.02k | £299.29k | £278.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.41k | £81.24k | £52.25k | £43.55k | £66.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £115.30k | £283.90k | £103.32k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £127.47k | £113.44k | £49.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.