Dogfen lywodraethu SMALLPEICE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 313719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/06/1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/12/1974 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/06/2011 as amended on 15 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO SUPPORT, ENCOURAGE, PROMOTE, DEVELOP AND MAINTAIN ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL EDUCATION IN ALL ITS BRANCHES, INCLUDING DESIGN FOR EASY PRODUCTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.