Hanes ariannol WOODBROOKE QUAKER STUDY CENTRE
Rhif yr elusen: 313816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.74m | £1.49m | £1.48m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.24m | £2.11m | £1.58m | £1.65m | £1.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £300.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £333.05k | £375.21k | £951.60k | £1.09m | £483.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £575.84k | £581.54k | £139.06k | £115.98k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £827.47k | £699.76k | £324.69k | £201.68k | £389.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £900.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £87.67k | £78.63k | £76.66k | £77.09k | £74.54k | |
|
Incwm - Arall | £1.42k | £1.07k | £474 | £0 | £401.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £48 | £79.32k | £50.80k | £234.23k | £38.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.66m | £1.40m | £1.54m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £477.17k | £6.71k | £5.68k | £5.68k | £5.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.17k | £70.47k | £56.62k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £438.34k | £175.63k | £98.25k | £371.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.