Hanes ariannol EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 314286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £800.93k | £647.03k | £649.68k | £679.67k | £620.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.01m | £1.14m | £1.34m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £377 | £59.21k | £3.61k | £125.35k | £75.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £800.55k | £587.82k | £646.07k | £554.31k | £545.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £911.53k | £1.03m | £1.24m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.75k | £99.79k | £110.31k | £93.48k | £89.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.27k | £15.98k | £10.72k | £16.44k | £18.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £978.19k | £756.30k | £875.19k | £1.05m | £1.34m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £99.75k | £98.08k | £110.31k | £90.93k | £87.50k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.