Hanes ariannol WRITERS AND SCHOLARS EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 325003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £899.40k | £726.22k | £811.13k | £1.14m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £913.66k | £886.81k | £664.57k | £1.00m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £574.03k | £437.58k | £422.29k | £384.06k | £559.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £74.52k | £0 | £0 | £0 | £54.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £250.81k | £275.03k | £388.81k | £703.98k | £975.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46 | £17 | £30 | £79 | £1.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.59k | £0 | £48.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.02k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £660.19k | £566.49k | £402.52k | £728.03k | £940.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £253.47k | £320.32k | £262.05k | £274.08k | £326.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.07k | £12.85k | £14.68k | £16.23k | £18.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.