ymddiriedolwyr LITTLEGARTH SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 325064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Keohane | Cadeirydd | 22 September 2022 |
|
|
||||
Charles Cryer | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Hilary Vipond | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Simon Stafford | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Harriet Oliver | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Richard Glegg | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Jayne Gee | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Stevens | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Harish Mahadevappa | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Maria Frances Oats | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
MARGARET CHARLOTTE MCKENNA | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|||||
MAJOR GENERAL DAVID BURDEN CB CVO CBE | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.