Hanes ariannol THE LATYMER FOUNDATION AT EDMONTON
Rhif yr elusen: 325078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £651.15k | £2.17m | £625.36k | £3.83m | £571.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £367.85k | £821.82k | £462.49k | £2.41m | £624.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £325.48k | £1.83m | £337.07k | £3.53m | £245.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.95k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £20.97k | £11.22k | £22.88k | £37.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £303.11k | £315.87k | £273.44k | £270.08k | £286.42k | |
|
Incwm - Arall | £616 | £3.70k | £3.64k | £3.79k | £2.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £268.78k | £730.07k | £292.38k | £2.32m | £511.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.32k | £91.75k | £170.11k | £94.62k | £112.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.08k | £26.16k | £34.71k | £61.56k | £41.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £221.70k | £682.50k | £257.68k | £2.23m | £452.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.55k | £56.77k | £128.26k | £54.49k | £55.61k | |
|
Gwariant - Arall | £19.75k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.