Dogfen lywodraethu NANSI RICHARDS TRUST - YMDDIRIEDOLAETH NANSI RICHARDS
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 10/06/1982 AS AMENDED ON 07/05/2005 AS AMENDED ON 15/02/2014 AS AMENDED ON 01 AUG 2016 AS AMENDED ON 01 AUG 2016 AS AMENDED ON 28 APR 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE TO ADVANCE MUSICAL EDUCATION BY ESTABLISHING AN ANNUAL SCHOLARSHIP FOR STUDENTS OF THE HARP AND SPONSORING COMPETITIONS FOR STUDENTS OF THE TRIPLE HARP BEING IN MEMORY AND IN RECOGNITION OF THE SERVICES OF NANSI RICHARDS (TELYNORES MALDWYN) IN THE FIELD OF HARP MUSIC, WHERE FUNDS ARE AVAILABLE
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.