ymddiriedolwyr NANSI RICHARDS TRUST - YMDDIRIEDOLAETH NANSI RICHARDS
Rhif yr elusen: 326190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafydd Meirion Roberts | Cadeirydd | 10 February 2013 |
|
|
||||
Llio Penri James | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|||||
Alwena Roberts | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
Dafydd Huw Jones | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Catrin Morris Jones | Ymddiriedolwr | 06 February 2016 |
|
|
||||
Dylan Cernyw Roberts | Ymddiriedolwr | 10 May 2008 |
|
|||||
MEINIR LLWYD | Ymddiriedolwr | 10 May 2008 |
|
|
||||
Gwenan Mair Gibbard | Ymddiriedolwr | 14 August 2007 |
|
|||||
Eleri Wyn Williams | Ymddiriedolwr | 08 January 2001 |
|
|
||||
Myron Gertrude LLOYD | Ymddiriedolwr | 01 March 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.