Hanes ariannol THE MERCERS CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 326340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.25m | £4.46m | £1.77m | £6.73m | £10.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.69m | £6.29m | £5.63m | £2.92m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.97m | £4.17m | £1.49m | £6.48m | £10.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £273.00k | £290.00k | £275.00k | £254.00k | £500.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.65m | £6.18m | £5.60m | £2.89m | £1.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.00k | £109.00k | £25.00k | £28.00k | £30.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £15.00k | £25.00k | £20.00k | £161.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.78m | £5.45m | £4.96m | £2.61m | £1.68m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.00k | £109.00k | £23.00k | £23.00k | £28.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.