ymddiriedolwyr PUBLIC ARTS
Rhif yr elusen: 327415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanaa Shaikh | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Jessica Richmond | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Henri Harrison Pearson | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Trudi Entwistle | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Bongani Elton Muchemwa | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Ball | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Gordon Watson | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.