Hanes ariannol THE M T AND S D BURTON CHARITABLE SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 327450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.10k | £82.16k | £82.78k | £84.73k | £89.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.61k | £60.93k | £75.21k | £74.03k | £91.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.