Hanes ariannol GREENDOWN TRUST
Rhif yr elusen: 328465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.08m | £1.19m | £1.01m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £958.06k | £1.01m | £1.09m | £1.16m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.73k | £46.62k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.86k | £2.70k | £102.44k | £48.79k | £57.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £988.26k | £1.05m | £1.06m | £930.97k | £971.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.02k | £28.51k | £28.10k | £32.26k | £26.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.09k | £0 | £51.49k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £949.62k | £996.94k | £1.08m | £1.15m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.44k | £8.57k | £11.39k | £6.14k | £8.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £15.05k | £14.27k | £14.25k | £17.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.44k | £8.57k | £11.39k | £6.14k | £8.16k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.