Hanes ariannol THE BARAKAT TRUST
Rhif yr elusen: 328664
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.45k | £276.74k | £8.75k | £198.77k | £98.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.49k | £754.08k | £237.07k | £71.95k | £144.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.