Hanes ariannol KEYCHANGE CHARITY
Rhif yr elusen: 1061344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.15m | £7.95m | £8.81m | £8.99m | £8.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.49m | £8.19m | £9.16m | £9.76m | £9.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.47k | £1.11m | £1.93m | £2.94m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £87.00k | £710.43k | £692.36k | £36.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £80.78k | £50.17k | £165.32k | £75.16k | £36.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.02m | £7.87m | £8.61m | £8.87m | £8.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.61k | £33.60k | £38.37k | £50.79k | £44.45k | |
|
Incwm - Arall | £712 | £0 | £2.25m | £121.64k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.32k | £0 | £8.89k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.47m | £8.17m | £9.15m | £9.76m | £9.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.26k | £17.24k | £16.52k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.59k | £51.58k | £36.26k | £26.45k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.