Hanes ariannol CRANSTOUN
Rhif yr elusen: 1061582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.10m | £24.10m | £16.30m | £20.00m | £22.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.47m | £19.73m | £16.28m | £19.04m | £22.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.86m | £18.75m | £16.26m | £20.00m | £19.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.00k | N/A | N/A | N/A | £2.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.00k | £15.00k | £36.00k | £3.00k | £2.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.07m | £19.78m | £16.26m | £20.00m | £22.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.00k | £34.00k | £5.00k | £1.00k | £80.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.26m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £36.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.47m | £19.73m | £16.28m | £19.04m | £22.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £55.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £101.00k | £90.00k | £0 | £0 | £69.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.