Hanes ariannol BRITISH INSTITUTE IN EASTERN AFRICA
Rhif yr elusen: 1061622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £646.86k | £633.35k | £794.85k | £1.20m | £858.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £643.75k | £626.82k | £689.30k | £1.32m | £852.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £535.65k | £474.19k | £714.46k | £1.11m | £697.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.11k | £0 | £46.83k | £62.09k | £33.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.11k | £146.73k | £17.66k | £13.88k | £75.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.44k | £12.43k | £12.80k | £12.00k | £12.25k | |
|
Incwm - Arall | £15.56k | £0 | £3.10k | £2.64k | £39.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £624.15k | £606.07k | £665.72k | £1.30m | £829.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.60k | £20.75k | £23.59k | £15.78k | £23.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.38k | £25.44k | £7.68k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.