ymddiriedolwyr BRITISH INSTITUTE IN EASTERN AFRICA
Rhif yr elusen: 1061622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Justin Willis | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Dr Cedric Barnes | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Vinodrai Gordhandas Mandavia | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Professor Wale Adebanwi | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Dr Sharath Srinivasan | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Professor Emma Hunter | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Professor Ambreena Manji | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|||||
Dr Ceri Ashley | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Rt Hon Mr Mark Jonathan Mortlock Simmonds | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Professor GABRIELLE MARY LYNCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.