Hanes ariannol WOKING MUSEUM AND ARTS AND CRAFTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1073543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £819.76k | £901.12k | £982.72k | £875.01k | £776.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £859.26k | £879.02k | £758.29k | £1.02m | £956.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £401.00k | £426.00k | £437.00k | £452.00k | £452.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £1.20k | £16.52k | £49.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.99k | £28.80k | £138.79k | £8.83k | £26.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £220.07k | £243.78k | £81.61k | £110.31k | £119.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £551.39k | £627.96k | £748.09k | £740.20k | £608.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £304 | £585 | £14.23k | £15.66k | £2.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £722.74k | £748.52k | £702.02k | £887.43k | £832.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £136.51k | £130.50k | £56.27k | £128.12k | £124.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.64k | £67.11k | £82.20k | £99.06k | £111.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.