ymddiriedolwyr FOXHOLES VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1092450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stuart Peter Grant | Cadeirydd | 28 September 2020 |
|
|||||
Cora Kenny | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Deborah Jane Warren | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Ann Clark | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Lucy Emma Barclay | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Marny Beckett | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Monica Quartermain | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
ANGELA WHITEAR MCSP | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
Rod Buckley | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.