Hanes ariannol THE BONUS TRUST
Rhif yr elusen: 1063082
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.68k | £17.05k | £22.47k | £18.89k | £175 | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.11k | £67.68k | £72.17k | £217.07k | £135.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.