Hanes ariannol WAR MEMORIALS TRUST
Rhif yr elusen: 1062255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £438.45k | £336.67k | £306.29k | £522.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £338.77k | £309.75k | £395.29k | £400.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £614.00k | £186.00k | £94.14k | £83.44k | £94.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.23k | N/A | N/A | N/A | £422.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £715.30k | N/A | N/A | N/A | £94.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.41k | N/A | N/A | N/A | £5.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £21.17k | N/A | N/A | N/A | £259.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | N/A | N/A | N/A | £377.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.89k | N/A | N/A | N/A | £23.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.85k | N/A | N/A | N/A | £4.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £670.59k | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.