ymddiriedolwyr DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1062638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Clare Inglish | Cadeirydd | 20 March 2018 |
|
|
||||
Khusbu Patel | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Hannah Reardon-Bond | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Gemma Sophie Sherrington | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Beatrice Butsana-Sita | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Folashade Komolafe | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||
Dr Halima Begum | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Helen McEachern | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Farmida Bi CBE | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|||||
Julian Douglas | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Alison Marshall | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|||||
Melanie Elizabeth Hind | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Patrick Watt | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Raja Waseem Ahmad | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Peter Barron | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Tanya Margaret Anne Steele | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|||||
Danielle Harvey | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|||||
Christine Margaret Dench | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Jean-Michel Grand | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Nigel Harris | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|||||
Edith Rose CALDWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.