Hanes ariannol HOMERTON COLLEGE CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.29m | £14.84m | £13.73m | £16.37m | £17.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.28m | £15.51m | £15.50m | £19.02m | £19.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £230.53k | £247.64k | £1.40m | £102.27k | £345.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.00m | £2.97m | £910.63k | £2.07m | £6.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.01m | £7.75m | £7.86m | £9.36m | £5.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.85m | £3.82m | £3.29m | £4.24m | £3.52m | |
|
Incwm - Arall | £199.24k | £57.03k | £266.94k | £593.57k | £2.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £230.53k | £0 | £1.05m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.12m | £11.76m | £12.11m | £14.28m | £16.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.74m | £2.50m | £799.25k | £2.44m | £382.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £186.51k | £139.10k | £94.57k | £153.25k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.96k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £377.34k | £481.86k | £471.90k | £465.74k | £382.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.42m | £1.25m | £2.59m | £2.30m | £3.37m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.