Hanes ariannol THE ROYAL AFRICAN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1062764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £657.84k | £702.60k | £520.46k | £651.47k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.23k | £653.23k | £563.95k | £676.57k | £860.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £38.48k | £3.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.69k | £72.22k | £43.77k | £103.86k | £145.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.67k | £7.60k | £11.67k | £11.67k | £11.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £592.35k | £614.53k | £456.79k | £527.82k | £871.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.13k | £8.25k | £8.23k | £8.12k | £8.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £569.22k | £616.48k | £529.80k | £638.78k | £815.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.02k | £36.75k | £34.15k | £37.79k | £45.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.59k | £30.97k | £30.22k | £32.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.