Hanes ariannol BUCKLAND COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1072187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.18k | £167.18k | £108.28k | £159.17k | £165.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.22k | £166.80k | £138.52k | £157.81k | £222.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.50k | £10.35k | £51.26k | £23.88k | £52.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.