Hanes ariannol PROGRESS TO CHANGE
Rhif yr elusen: 1065423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.91m | £2.09m | £2.08m | £2.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.94m | £1.75m | £1.87m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.85m | £1.83m | £2.01m | £2.02m | £2.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £900 | £300 | £50 | £250 | £175 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.85m | £1.90m | £2.08m | £2.07m | £2.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.88k | £8.11k | £8.36k | £8.61k | £8.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.72m | £1.94m | £1.75m | £1.87m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.63k | £0 | £0 | £10.69k | £11.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.