Hanes ariannol COMMUNITY FOREST TRUST
Rhif yr elusen: 1072706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £3.29m | £3.14m | £7.40m | £9.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £2.49m | £2.81m | £5.46m | £11.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £997.84k | £2.21m | N/A | £2.43m | £3.45m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.05k | £99.56k | £97.56k | £185.78k | £42.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.37m | £3.18m | £3.03m | £7.21m | £6.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.66k | £14.27k | £11.19k | £6.26k | £41.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.67m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £2.46m | £2.81m | £5.39m | £5.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.67k | £23.17k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.67k | £6.88k | £5.55k | £20.87k | £17.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £602.86k | £972.33k | £867.30k | £1.78m | £4.31m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.16k | £1.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £75.47k | £6.33m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.